kisenok
Математика / 24 сентября 2020 в 6:14

Матемачтика 92 есеп​

Ответы и объяснения
dollchik
dollchik / 2020-09-24 06:14:05

Ответ:

1)32*14+14*68=14*(32+68)=14*100=1400

2)27*58+58*73=58*(27+73)=58*100=5800

3)83*25-73*25=25*(83-73)=25*10=250

4)94*12-44*12=12*(94-44)=12*50=600

5)870*4+4*130=4*(870+130)=4*1000=4000

6)1613*7-613*7=7*(1613-613)=7*1000=7000

Добавить ответ


Мозг / Ответ
Сомневаешься в ответе? Смотреть другие ответы
УЗНАВАЙ БОЛЬШЕ НА школьникам!

У тебя проблема с домашними заданиями? Попроси о помощи!

  • 80% ответов приходят в течение 10 минут;
  • Мы не только ответим, но и объясним;
  • Качество гарантируется нашими экспертами.
Хочу завести аккаунт!

Что ты хочешь узнать?

Самые новые вопросы

Другие предметы / 22 октября 2020 в 15:07

3 Просмотров
Другие предметы / 22 октября 2020 в 15:00

2 Просмотров
Другие предметы / 22 октября 2020 в 14:49

3 Просмотров